Aller au contenu
Aller au menu
Aller a la recherche
accueil
photos
collections
albums
bibliothèque municipale de Lyon
Photographes en Rhône-Alpes
Recherche sur la collection
connexion
photos
collections
albums
accueil
58 résultats
58 résultats
précédente
/ 4
suivante
à partir du plus récent
à partir du plus ancien
58
2001-03-25
[Conseil municipal de Lyon : première séance présidée par Gérard Collomb, 25 mars 2001]
Charfeddine, Damien, 19..-.... (photographe)
2005-06-20
[Conseil municipal de Lyon : séance du 20 juin 2005]
Riotord, Bertrand, 19..-.... (photographe)
2005-05-02
[Conseil municipal de Lyon : séance du 2 mai 2005]
Riotord, Bertrand, 19..-.... (photographe)
2002-11-12
[Conseil municipal de Lyon : séance du 12 novembre 2002]
Quinones, Marcos, 1948-20.. (photographe)
2001-10-15
[Conseil municipal de Lyon : séance du 15 octobre 2001]
Quinones, Marcos, 1948-20.. (photographe)
2001-05-14
[Conseil municipal de Lyon : séance du 14 mai 2001]
Quinones, Marcos, 1948-20.. (photographe)
2001-05-14
[Conseil municipal de Lyon : séance du 14 mai 2001]
Quinones, Marcos, 1948-20.. (photographe)
2003-12-16
[Conseil municipal de Lyon, séance du 16 décembre 2003]
Quinones, Marcos, 1948-20.. (photographe)
2001-03-25
[Conseil municipal de Lyon : première séance présidée par Gérard Collomb, 25 mars 2001]
Charfeddine, Damien, 19..-.... (photographe)
2001-03-25
[Conseil municipal de Lyon : première séance présidée par Gérard Collomb, 25 mars 2001]
Charfeddine, Damien, 19..-.... (photographe)
2001-03-25
[Conseil municipal de Lyon : première séance présidée par Gérard Collomb, 25 mars 2001]
Charfeddine, Damien, 19..-.... (photographe)
2001-03-25
[Conseil municipal de Lyon : première séance présidée par Gérard Collomb, 25 mars 2001]
Charfeddine, Damien, 19..-.... (photographe)
2001-03-25
[Conseil municipal de Lyon : première séance présidée par Gérard Collomb, 25 mars 2001]
Charfeddine, Damien, 19..-.... (photographe)
2001-01-09
[Elections municipales de 2001] - [Gérard Collomb présente ses colistiers]
Quinones, Marcos, 1948-20.. (photographe)
2001-02-26
[Elections municipales de 2001] - [Le Premier ministre Lionel Jospin à Lyon]
Quinones, Marcos, 1948-20.. (photographe)
2001-03-18
[Elections municipales de 2001] - [Vote de Gérard Collomb lors du second tour]
Quinones, Marcos, 1948-20.. (photographe)
Votre recherche
21e siècle
Touraine, Jean-Louis, 1945-....
pour l'année
Afficher seulement
par fonds
Lyon Figaro (1986-2006)
56
par serie
Mission Lyon la Duchère
2
par auteur
Charfeddine, Damien, 19..-.... (photographe)
8
Danière, Laurence, 1964-....
1
Grand projet de ville Lyon La Duchère
1
Quinones, Marcos, 1948-20.. (photographe)
46
Riotord, Bertrand, 19..-.... (photographe)
2
par période
21e siècle
58
par catégorie
scène
30
portrait
28
par lieu
France
58
Rhône (France)
58
Lyon (Rhône)
56
Lyon (Rhône) -- Arrondissement (01er)
27
Lyon (Rhône) -- Hôtel de ville
27
Lyon (Rhône) -- Arrondissement (02e)
5
Lyon (Rhône) -- Arrondissement (03e)
4
Lyon (Rhône) -- Arrondissement (06e)
3
Lyon (Rhône) -- Prison Saint-Paul
3
Lyon (Rhône) -- Quartier de Perrache
3
Lyon (Rhône) -- Arrondissement (08e)
2
Lyon (Rhône) -- Arrondissement (09e)
2
Lyon (Rhône) -- Quartier de la Duchère
2
Chassieu (Rhône)
1
Lyon (Rhône) -- Arrondissement (07e)
1
Lyon (Rhône) -- Grande mosquée
1
Lyon (Rhône) -- Place Abbé Pierre
1
Lyon (Rhône) -- Place Bellecour
1
Lyon (Rhône) -- Quai Claude Bernard
1
Villeurbanne (Rhône)
1
par personnalité
Aillagon, Jean-Jacques, 1946-....
3
Barbarin, Philippe, 1950-....
1
Besse, Michel, 1941-2013
3
Biennale d'art contemporain de Lyon (07 ; 2003)
3
Braillard, Thierry, 1964-....
2
Buna, Gilles, 1951-....
6
Chomarat, Michel, 1948-20..
1
Collomb, Gérard, 1947-2023
25
Communauté urbaine (Lyon)
5
Comparini, Anne-Marie, 1947-....
1
Douroux, Xavier, 1956-....
3
Dubernard, Jean-Michel, 1941-2021
2
Flaconnèche, Jean-Pierre, 1944-2018
1
Gelas, Nadine, 1946-....
1
Gerin, André, 1946-....
1
Haigneré, Claudie, 1957-....
1
Hospices civils de Lyon
4
Hôpital Edouard Herriot (Lyon)
4
Jospin, Lionel, 1937-....
1
Julien-Laferrière, Hubert, 1966-20..
1
Kabtane, Kamel, 1943-20..
1
Lacroix, Jean-Pierre, 1942-....
1
Laréal, Pierre, 1938-....
1
Le Chatelier, Marc, 19..-....
3
Le Transbordeur (Villeurbanne, Rhône)
1
Lyon. Conseil municipal
14
Lévêque, Louis, 1953-....
1
Muet, Pierre-Alain, 1945-....
1
Musée d'art contemporain (Lyon)
3
Parc des expositions (Lyon)
1
Parti socialiste (France)
17
Perben, Dominique, 1945-....
1
Raspail, Thierry, 1951-....
2
Rivalta, Bernard, 1947-....
1
Roure, Martine, 1948-....
8
Sanhadji, Kamel, 1954-....
3
Sarkozy, Nicolas, 1955-....
1
Suplicy, Marta, 1945-20..
1
Tissot, Etienne, 19..-....
4
Touraine, Jean-Louis, 1945-....
58
Tête, Etienne, 1956-....
1
Valls, Manuel, 1962-....
1
par lieu
France
58
Rhône (France)
58
Lyon (Rhône)
56
Lyon (Rhône) -- Arrondissement (01er)
27
Lyon (Rhône) -- Hôtel de ville
27
Lyon (Rhône) -- Arrondissement (02e)
5
Lyon (Rhône) -- Arrondissement (03e)
4
Lyon (Rhône) -- Arrondissement (06e)
3
Lyon (Rhône) -- Prison Saint-Paul
3
Lyon (Rhône) -- Quartier de Perrache
3
Lyon (Rhône) -- Arrondissement (08e)
2
Lyon (Rhône) -- Arrondissement (09e)
2
Lyon (Rhône) -- Quartier de la Duchère
2
Chassieu (Rhône)
1
Lyon (Rhône) -- Arrondissement (07e)
1
Lyon (Rhône) -- Grande mosquée
1
Lyon (Rhône) -- Place Abbé Pierre
1
Lyon (Rhône) -- Place Bellecour
1
Lyon (Rhône) -- Quai Claude Bernard
1
Villeurbanne (Rhône)
1
RSS
partager