98
-
[19..]
[Louis Gireau, maire de Saint-Priest (Rhône)]
Louis Gireau, maire socialiste de Saint-Priest (20 mars 1977 - 13 mars 1983). -
[19..]
[Louis Gireau, maire de Saint-Priest (Rhône)]
Louis Gireau, maire socialiste de Saint-Priest (20 mars 1977 - 13 mars 1983). -
1994-04-25
[Jean-Claude Anaf, commissaire-priseur]
Au premier plan, à gauche : Jean-Claude Anaf, commissaire-priseur. A l'arrière plan, sur la droite : Constant Giorgi, promoteur immobilier. Adresse de prise de vue : Centre LVP - Lyonnaise de ventes publiques, 6, rue Pierre-et-Marie-Curie, 69690 Saint-Priest. -
2001-03-15
[Leif Johansson, président du groupe Volvo]
Leif Johansson, président de Volvo Group (1997-2011). Adresse : Renault véhicules industriels (Renault VI), Route de Lyon, 69800 Saint-Priest. -
2001-03-15
[Leif Johansson, président du groupe Volvo]
Leif Johansson, président de Volvo Group (1997-2011). Adresse : Renault véhicules industriels (Renault VI), Route de Lyon, 69800 Saint-Priest. -
2001-03-15
[Leif Johansson, président du groupe Volvo]
Leif Johansson, président de Volvo Group (1997-2011). Adresse : Renault véhicules industriels (Renault VI), Route de Lyon, 69800 Saint-Priest. -
2004-09-15
[Thierry Revoyre, président départemental du CNPA]
Thierry Revoyre, président départemental de la branche auto-écoles du conseil national des professions de l'automobile (CNPA). -
2004-10-18
[La Cité Berliet à Saint-Priest]
Inscription(s) sur l'image : "Renault Trucks" ; "Direction régionale" ; "Huile Renault Diesel" ; "Renault Trucks Finance". -
2004-10-18
[Renault Trucks à Saint-Priest]
Inscription(s) sur l'image : "Renault Trucks". -
2002-06-06
[Elections législatives de 2002] - [François Hollande dans l'agglomération lyonnaise]
A l'arrière plan, au centre : Jérôme Sturla, premier adjoint au maire de Décines.