28
-
[1987-03-14]
[Inauguration du Centre médico-sportif de Gerland]
Lors de cette inauguration, de nombreuses personnalités représentant la Ville de Lyon et les sports étaient présentes : A. Darteil (adjoint aux Sports du 7e arrondissement de Lyon), C. Mettraux (conseiller général du secteur de Gerland), M. Degeurce (président du C.R.O.S.), M. Migharian (président de l'Olympique lyonnais), M. Nouzaret (entraîneur de l'Olympique lyonnais) et M. Darras représentant la direction départementale de la Jeunesse et des Sports. Le C.S.O.R. était quant à lui représenté par : M. Barthelet (président), Tony Bertrand (président d'honneur) et Christian Bonnefond (secrétaire). -
1988-03-23
[Réunion de l'Office municipal des Sports (O.M.S.)]
Au micro, Christian Bonnefond, secrétaire général de l'O.M.S., ouvre le débat. Troisième personne à partir de la droite : Jean Généty, adjoint aux Sports à la ville de Lyon (1977-1989). Cinquième personne à partir de la droite : Jean Berthelet. -
1988-03-23
[Réunion de l'Office municipal des Sports (O.M.S.)]
Au micro, Christian Bonnefond, secrétaire général de l'O.M.S., ouvre le débat. Troisième personne à partir de la droite : Jean Généty, adjoint aux Sports à la ville de Lyon (1977-1989). Cinquième personne à partir de la droite : Jean Berthelet. -
1988-03-23
[Réunion de l'Office municipal des Sports (O.M.S.)]
Au micro, Christian Bonnefond, secrétaire général de l'O.M.S., ouvre le débat. Troisième personne à partir de la droite : Jean Généty, adjoint aux Sports à la ville de Lyon (1977-1989). Cinquième personne à partir de la droite : Jean Berthelet. -
1988-12-12
[Christian Bonnefond, président de la fédération française de billard (F.F.B.)]
Vue prise au siège de "Lyon Figaro", rue de la Charité, Lyon 2e. -
1988-12-12
[Christian Bonnefond, président de la fédération française de billard (F.F.B.)]
Vue prise au siège de "Lyon Figaro", rue de la Charité, Lyon 2e. -
1989-04-13
[Championnats du monde de cyclisme sur piste (1989). Inspection du vélodrome Tête-d'Or par le comité d'organisation]
Au premier plan, de gauche à droite : Jean Fontenille et Christian Bonnefond, adjoint aux Sports de la Ville de Lyon, élu en mars 1989 sur les listes de Michel Noir dans le 4e arrondissement, puis réélu en 1997 sur les listes Chabert dans le 7e (démissionnaire en décembre 2000). Au centre, à l'arrière plan : Jean Bollon, président du Comité d'organisation des championnats du monde de cyclisme 1989. -
1989-04-13
[Championnats du monde de cyclisme sur piste (1989). Inspection du vélodrome Tête-d'Or par le comité d'organisation]
A gauche, au premier plan : Jean Fontenille. Sur la droite : Christian Bonnefond, adjoint aux Sports de la Ville de Lyon, élu en mars 1989 sur les listes de Michel Noir dans le 4e arrondissement, puis réélu en 1997 sur les listes Chabert dans le 7e (démissionnaire en décembre 2000). Sur la gauche, à l'arrière plan : Jean Bollon, président du Comité d'organisation des championnats du monde de cyclisme 1989. -
1989-04-13
[Championnats du monde de cyclisme sur piste (1989). Inspection du vélodrome Tête-d'Or par le comité d'organisation]
De gauche à droite : Jean Fontenille ; Jean Bollon, président du Comité d'organisation des championnats du monde de cyclisme 1989 ; Christian Bonnefond, adjoint aux Sports de la Ville de Lyon, élu en mars 1989 sur les listes de Michel Noir dans le 4e arrondissement, puis réélu en 1997 sur les listes Chabert dans le 7e (démissionnaire en décembre 2000). -
1989-04-13
[Championnats du monde de cyclisme sur piste (1989). Inspection du vélodrome Tête-d'Or par le comité d'organisation]
De profil, à gauche, au premier plan : Jean Fontenille. A sa gauche, au centre de l'image : Christian Bonnefond, adjoint aux Sports de la Ville de Lyon, élu en mars 1989 sur les listes de Michel Noir dans le 4e arrondissement, puis réélu en 1997 sur les listes Chabert dans le 7e (démissionnaire en décembre 2000). -
1989-04-13
[Championnats du monde de cyclisme sur piste (1989). Inspection du vélodrome Tête-d'Or par le comité d'organisation]
Au centre : Christian Bonnefond (accroupi), adjoint aux Sports de la Ville de Lyon, et Jean Fontenille (penché sur la piste). -
1989-05-18
[Christian Bonnefond, adjoint aux Sports]
Au premier plan, Christian Bonnefond, adjoint aux Sports de la Ville de Lyon, élu en mars 1989 sur les listes de Michel Noir dans le 4e arrondissement, puis réélu en 1997 sur les listes Chabert dans le 7e (démissionnaire en décembre 2000). A l'arrière plan, interview télévisée de l'ancien coureur cycliste Eddy Merckx. Vue prise au vélodrome Georges-Préveral, Parc de la Tête-d'Or, Lyon 6e.