16
-
1983-03-09
[Elections municipales de 1983. Les têtes de liste de "L'Union pour Lyon"]
Reportage photographique réalisé dans l'entre-deux-tours des élections municipales de 1983. Avec, de gauche à droite, les neuf têtes de liste de l'Union pour Lyon : Marie-Françoise Robert (1er arrondissement), Roland Fulchiron (7e arrondissement), Simone André (3e arrondissement), Michel Noir (4e arrondissement), Francisque Collomb (6e arrondissement), Roger Fenech (9e arrondissement), Robert Batailly (8e arrondissement), Bernadette Isaac-Sibille (5e arrondissement) et Camille Georges (2e arrondissement). Adresse de prise de vue : Permanence de la liste "L'Union pour Lyon", rue Garet, Lyon 1er. -
[1983-03-09]
[Elections municipales de 1983. Les têtes de liste de "L'Union pour Lyon"]
Reportage photographique réalisé dans l'entre-deux-tours des élections municipales de 1983. Avec, de gauche à droite, les neuf têtes de liste de l'Union pour Lyon : Marie-Françoise Robert (1er arrondissement), Roland Fulchiron (7e arrondissement), Simone André (3e arrondissement), Michel Noir (4e arrondissement), Francisque Collomb (6e arrondissement), Roger Fenech (9e arrondissement), Robert Batailly (8e arrondissement), Bernadette Isaac-Sibille (5e arrondissement) et Camille Georges (2e arrondissement). Adresse de prise de vue : Permanence de la liste "L'Union pour Lyon", rue Garet, Lyon 1er. -
1988-06-08
[Elections législatives de 1988]
Adresse de prise de vue : Mairie du 5e arrondissement de Lyon, 14, rue du docteur Edmond-Locard, Lyon 5e. -
[1988-09-08]
[Cérémonie du Voeu des Echevins (1988)]
De gauche à droite, debout au premier rang : Francisque Collomb, maire de Lyon, et ses adjoints : Simone André, Bernadette Isaac-Sibille, Marie-Françoise Frobert et Roland Fulchiron. -
1987-03-31
[Centre du Rhône d'information et d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées (C.R.I.A.S.)]
De droite à gauche : Francisque Collomb, sénateur-maire de Lyon ; Simone André, adjointe au maire de Lyon en charge des Affaires sociales et de la vie associative ; Jacques Pillot, président du Conseil d'administration du CRIAS (1983-2007) ; Roland Fulchiron, maire du 7e arrondissement de Lyon ; Jean Flacher, maire du 3e arrondissement de Lyon. Au centre, à l'arrière plan : Marie-Françoise Frobert, maire du 1er arrondissement de Lyon. Adresse de prise de vue : Centre du Rhône d'information et d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées (C.R.I.A.S.), 142 bis, avenue Maréchal de Saxe, Lyon 3e. -
1987-03-31
[Centre du Rhône d'information et d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées (C.R.I.A.S.)]
De gauche à droite, debout autour de la table : Jacques Pillot, président du Conseil d'administration du CRIAS (1983-2007) ; Simone André, adjointe au maire de Lyon en charge des Affaires sociales et de la vie associative ; Francisque Collomb, sénateur-maire de Lyon ; Jean Flacher, maire du 3e arrondissement de Lyon ; Marie-Françoise Frobert, maire du 1er arrondissement de Lyon ; Philomène Magnin, ancienne adjointe aux affaires sociales de la Ville de Lyon. Adresse de prise de vue : Centre du Rhône d'information et d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées (C.R.I.A.S.), 142 bis, avenue Maréchal de Saxe, Lyon 3e. -
1987-06-17
[Chantier de la montée de la Grande-Côte]
Les élus lyonnais en déplacement sur le chantier de la montée de la Grande-Côte. De gauche à droite : Jean-Paul Bonnet, adjoint chargé de l'environnement ; André Soulier, premier adjoint au maire de Lyon ; Marie-Françoise Frobert, maire R.P.R du 1er arrondissement de Lyon. -
1987-03-26
[Projet de la ZAC du bourg Saint-Vincent]
Au centre, devant la maquette de la ZAC du bourg Saint-Vincent : Francisque Collomb, maire de Lyon. A sa gauche, Jacques Moulinier, adjoint à l'urbanisme ; à sa droite, Marie-Françoise Frobert, maire du 1er arrondissement (1983-1989). -
1986-09-26
[Inauguration de la Passerelle de l'Homme de la Roche]
Adresse de prise de vue : quai Saint-Vincent, rive gauche de la Saône (Lyon 1er), dans l'axe de la passerelle de l'Homme de la Roche.